9 trucuri matematice despre care nimeni nu povestește la școală.

Este foarte convenabil să știți să adunați sau să scădeți în gând. De exemplu, veți ști întotdeauna cât rest urmează să primiți la magazin, scrie Enterate De Algo. Și în general această abilitate vă permite să vă simțiți aproape superman.

În plus, această abilitate dezvoltă atenția, memoria și concentrarea. Iată câteva sfaturi utile, care vă vor învăța să calculați rapid în gând, dacă nu aveți la îndemână un calculator.

1. Cum să înmulțiți  numerele mari.

Aveți nevoie să înmulțiți cifre mari în gând? Dacă unul dintre aceste numere este par, procedați astfel: reduceți numărul par de două ori, iar al doilea număr măriți-l de două ori:

24 x 25 este 12 x 50 este 6 x 100 este 3 x 200 = 600

2. Cum faceți înmulțirea cu 11.

Să presupunem că trebuie să înmulțiți 52 cu 11. Imaginați-vă un spațiu liber între cifrele 5 și 8 adică 5 _ 8. Acum adunați prima și a doua cifră și amplasați această sumă în spațiul liber: 5_(5+2)_2. Rezultatul obținut după înmulțire: 52 x 11 = 572.

Dacă după adunare ați obținut un număr din două cifre, luați doar a doua cifră iar la prima cifră a numărului inițial adăugați o unitate:

87 x 11 = 8_ (8+7)_7

8_ (15)_7 = (8+1)_5_7

87 x 11 = 957

3. Cum să înmulțiți cu 5 numerele mari.

Împărțiți acest număr cu 2. Dacă rezultatul este un număr întreg, adăugați la sfârșitul lui 0.

1398 x 5 = (1398/2) = 699 – 6990

Dacă rezultatul împărțirii la 2 este un număr cu rest, lăsați deoparte restul și adăugați 5 la sfârșit:

4579 x 5 = (4579/2) = 2289,5 = 22895.

4. Înmulțirea cu 4.

Pentru a face acest lucru, înmulțiți numărul cu 2 și după aceasta înmulțiți rezultatul încă odată cu 2:

56 x 4 = 56 x 2 =112 x 2 =224

5. Cum să faceți împărțirea cu 5 în gând.

Este foarte simplu! Înmulțiți numărul cu 2 și mutați virgula cu o cifră în urmă:

135/5

135 x 2 = 270

Răspunsul: 27,0 adică 27.

sau

157/5

157 x 2 = 314

Răspunsul: 31,4

6. Cum să ridicați la pătrat un număr din două cifre cu 5.

Înmulțiți prima cifră a numărului cu el însuși și adăugați o unitate și 25 la sfârșit.

75 x 75 = 7 x (7+1)_25 = 7 x 8_25 = 5625.

7. Calculați 15%.

Luați 10% din număr (împărțiți numărul la 10) și adăugați la acest rezultat jumătate din cele 10% obținute.

15% de la 700$ = (10% din 700$) + ((10% de la 700$)/2) = 70$ + 35$ = 105$.

8. Cum să scădeți un număr din 1000.

Scădeți toate cifrele numărului din 9, cu excepția ultimei, ultima cifră a numărului trebuie să o scădeți din 10:

1000 – 657 = (9-6)_(9-5)_(10-7) = 343.

9. Adunați numerele simple

Să presupunem că trebuie să adăugați 6 cu 9. Întrebați-vă cât nu-i ajunge cifrei 6 până la 10 (adică 4). Imaginați-vă cifra 9 ca o sumă a cifrei 4 și celei de a doua parte (adică 5).

Adăugați la 6 mai întâi 4 și apoi 5. Răspunsul final este 15.

Aceste trucuri utile cu siguranță vor fi de mare ajutor! Păstrați-le și nu uitați să le demonstrați și altora!

error: Content is protected !!